Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rytterparken 2, 8543 Hornslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-16 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-16 fjernes Navne: TANDLÆGESELSKABET HORNSLET TANDLÆGEKLINIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2012-11-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-16 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-16 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-26 fjernes Direktion: Roman Stefan Dabrowski (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytterparken 2, 8543 Hornslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rytterparken 2, 8543 Hornslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-10 tilføjes Direktion: Roman Stefan Dabrowski (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 fjernes Direktion: Jan Hejle (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-29 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-29 fjernes Revisor: Morten Toftdahl Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-28 tilføjes Revisor: Morten Toftdahl Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-28 fjernes Revisor: Niels Finderup Bech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-07-01 tilføjes Direktion: Jan Hejle (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 fjernes Direktion: Roman Stefan Dabrowski (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-19 fjernes Direktion: Jytte Mols Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-04 fjernes Revisor: REVISOR KROGH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Navne: TANDLÆGESELSKABET HORNSLET TANDLÆGEKLINIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-07-13 fjernes Navne: VICH 3308 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-07-13 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-13 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-08 tilføjes Vedtægter: 1992-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytterparken 2, 8543 Hornslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-03-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-03-01 tilføjes Navne: VICH 3308 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, REVISOR KROGH ApS, Niels Finderup Bech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)