Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Christian Sinding | 22.05.1995 | 06.11.2014 | direktion |
Torben Damsgaard Bukrinskij | 01.03.1992 | 22.05.1995 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.03.1992 | 17.07.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne-Marie Toft Jensen | 05.01.2007 | 06.11.2014 | bestyrelse |
Teis Knudsen | 10.12.1999 | 05.01.2007 | bestyrelse |
Erik Dalgaard Hansen | 25.06.1998 | 10.09.1999 | bestyrelse |
Kaj Andersen | 30.05.1997 | 06.11.2014 | bestyrelse |
Morten Veilgaard Sander | 11.10.1996 | 25.06.1998 | bestyrelse |
Torben Sylvester Jeppesen | 11.10.1996 | 30.05.1997 | bestyrelse |
Michael Koch Hansen | 22.05.1995 | 11.10.1996 | formand |
Jens Christian Sinding | 01.03.1992 | 06.11.2014 | bestyrelse |
Peter Rødbroe | 01.03.1992 | 05.01.2007 | bestyrelse |
Kjeld Folmer Hansen Angly | 01.03.1992 | 22.05.1995 | bestyrelse |
Torben Damsgaard Bukrinskij | 01.03.1992 | 22.05.1995 | bestyrelse |
Jørgen Folmer Hansen | 01.03.1992 | 22.05.1995 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.03.1992 | 17.07.1992 | bestyrelse |
Asbjørn Christoffersen | 01.03.1992 | 17.07.1992 | bestyrelse |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.03.1992 | 17.07.1992 | bestyrelse |