Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-06-13 fjernes Navne: I E C FINANCE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydevang 20, 3450 Allerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 fjernes Direktion: Aziz Ali Mohammadzadeh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-23 fjernes Revisor: Arne Bang (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-05 fjernes Direktion: Ewald Bjerggaard Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 tilføjes Navne: I E C FINANCE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-10 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2419 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-10 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-10 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-03 tilføjes Vedtægter: 1992-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 20, 3450 Allerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2419 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Arne Bang (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)