Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Fritz Walther Pedersen | 01.05.1992 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.05.1992 | 14.10.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Christian Lindeborgh | 21.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
Fritz Walther Pedersen | 01.05.1992 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Jensen | 01.05.1992 | 04.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1992 | 14.10.1992 | bestyrelsesmedlem |