Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse |
Den 2005-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Markedspladsen 2, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-23 fjernes Navne: SCAN EJENDOMME NORD. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-03-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 fjernes Omlægningsperiode start: 2003-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 fjernes Revisor: Mogens Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-03 fjernes Direktion: Max Leif Rahbek Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere ejendomme, hvorfra BDO ScanRevision, statsautoriseret revisionsaktieselskab og tilknyttede selskaber drives, samt ejendomme i umiddelbar tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-17 tilføjes Vedtægter: 2003-10-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-23 tilføjes Revisor: Mogens Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-28 fjernes Bestyrelse: Poul Gribel Vorum (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-20 tilføjes Bestyrelse: Henning Kurt Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-20 fjernes Bestyrelse: Ole Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-24 fjernes Bestyrelse: Poul-Erik Markfoged (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-11 tilføjes Navne: SCAN EJENDOMME NORD. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-10 fjernes Navne: SCAN EJENDOMME NORD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-12 tilføjes Bestyrelse: Jan Wium-Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-12 fjernes Bestyrelse: Freddy Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-19 fjernes Bestyrelse: Jens Gammelby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 tilføjes Navne: SCAN EJENDOMME NORD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-03 fjernes Navne: ApS KBIL 3 NR. 1269 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-03 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 fjernes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markedspladsen 2, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 3 NR. 1269 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)