Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Erik Bøg Madsen | 12.05.1993 | 02.01.1997 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.11.1991 | 05.05.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Bech Hansen | 01.11.1991 | 02.01.1997 | bestyrelse |
Mogens Lumbye | 01.11.1991 | 02.01.1997 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1991 | 05.05.1994 | bestyrelse |