Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Ole Sloth | 01.11.1991 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Troels Hansen | 01.11.1991 | 08.09.1993 | direktør |
Susanne Saul Stakemann | 01.11.1991 | 01.12.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johnny Krohn Rasmussen | 09.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Elmelund | 09.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Rosenkrantz Gundorph | 09.03.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Gehl | 10.12.2020 | 09.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Malene Marie Sloth | 03.11.2005 | 09.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Asta Gehl | 03.11.2005 | 09.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Ole Sloth | 03.11.2005 | 09.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Revisor-Teamet | 20.12.1994 | 26.05.2003 | suppleant |
Claus Troels Hansen | 01.11.1991 | 08.09.1993 | bestyrelsesmedlem |
Niels Ole Sloth | 01.11.1991 | 08.09.1993 | bestyrelsesmedlem |
Viggo Hansen | 01.11.1991 | 08.09.1993 | bestyrelsesmedlem |
Per Sloth | 01.11.1991 | 08.09.1993 | formand |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1991 | 01.12.1992 | bestyrelsesmedlem |