Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anita Anker Kjøngerskov | 10.09.2004 | 10.03.2006 | direktion |
Erik Brøgger Kjøngerskov | 01.11.1991 | 10.09.2004 | direktion |
Jan Bjerre Lauridsen | 01.11.1991 | 10.07.1995 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.11.1991 | 14.04.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Brøgger Kjøngerskov | 01.11.1991 | 10.07.1995 | bestyrelse |
Anita Anker Kjøngerskov | 01.11.1991 | 10.07.1995 | bestyrelse |
Jan Bjerre Lauridsen | 01.11.1991 | 10.07.1995 | bestyrelse |
Charlotte Pia Lauridsen | 01.11.1991 | 10.07.1995 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1991 | 14.04.1992 | bestyrelse |