Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lasse Norborg Simonsen | 05.09.2002 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Nørgaard | 01.12.1991 | 05.09.2002 | direktør |
Tage Frank Nielsen | 01.12.1991 | 30.06.2000 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.12.1991 | 04.05.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Røntved Hansen | 21.10.2014 | formand |
Sanne Nørgaard Johansen | 20.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Torben Lund Faurholt | 16.11.2000 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Norborg Simonsen | 22.08.1997 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Hother Madsen | 20.01.2004 | 02.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Lyhne | 22.02.1999 | 20.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Carl Erik Skovgaard | 01.12.1991 | 21.10.2014 | formand |
Leif Nørgaard | 01.12.1991 | 05.09.2002 | bestyrelsesmedlem |
Tage Frank Nielsen | 01.12.1991 | 30.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
Lene Klinkby Alstrup | 01.12.1991 | 22.02.1999 | bestyrelsesmedlem |
Inge Dam | 01.12.1991 | 22.02.1999 | bestyrelsesmedlem |
Gunhild Ravn | 01.12.1991 | 22.02.1999 | bestyrelsesmedlem |
Torben Lund Faurholt | 01.12.1991 | 22.02.1999 | bestyrelsesmedlem |
Frank Heinrich Christian Wulff | 01.12.1991 | 31.07.1996 | bestyrelsesmedlem |
Victor Christoffersen | 01.12.1991 | 04.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Asbjørn Christoffersen | 01.12.1991 | 04.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.12.1991 | 04.05.1993 | bestyrelsesmedlem |