Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Bech Hansen | 12.05.1993 | 27.04.1999 | direktion |
Jens Erik Bøg Madsen | 12.05.1993 | 04.01.1994 | direktion |
Henning Rasmussen | 01.12.1991 | 27.04.1999 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.12.1991 | 12.05.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Bent Rasmussen | 28.05.1998 | 27.04.1999 | personlig_suppleant |
Torben Mindorf | 28.05.1998 | 27.04.1999 | personlig_suppleant |
John Bech Hansen | 12.05.1993 | 27.04.1999 | bestyrelse |
Jens Erik Bøg Madsen | 12.05.1993 | 27.04.1999 | formand |
Mogens Lumbye | 12.05.1993 | 27.09.1995 | bestyrelse |
Poul Rasmussen | 01.12.1991 | 27.04.1999 | bestyrelse |
Bjarne Holm Nikolajsen | 01.12.1991 | 27.04.1999 | bestyrelse |
Alex Holm Jensen | 01.12.1991 | 27.04.1999 | næstformand |
Jon Schultz Larsen | 01.12.1991 | 28.05.1998 | personlig_suppleant |
Finn Christiansen | 01.12.1991 | 28.05.1998 | personlig_suppleant |
Asger Oluf Nielsen | 01.12.1991 | 20.05.1998 | bestyrelse |
Carsten Andersen | 01.12.1991 | 15.09.1994 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.12.1991 | 12.05.1993 | bestyrelse |
Asbjørn Christoffersen | 01.12.1991 | 12.05.1993 | bestyrelse |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.12.1991 | 12.05.1993 | bestyrelse |