Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Auroravej 54, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Direktion: Inge Bitten Bødker (direktion) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-01 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Legale ejere: Inge Bitten Bødker (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET BØDKER ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Reelle ejere: Inge Bitten Bødker (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-10-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage anlægsinvesteringer i fast ejendom samt udlejningsvirksomhed og hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2012-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2012-08-17 tilføjes Vedtægter: 2012-08-17 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2012-08-17 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2006-05-04)
Den 2006-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2006-05-04)
Den 2006-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Auroravej 54, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2002-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Selenevej 11, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-04 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-04 fjernes Revisor: VEDSTED HOLDING, SKØRPING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-18)
Den 1996-12-20 tilføjes Legale ejere: Inge Bitten Bødker (offentliggjort 2020-02-18)
Den 1996-12-20 tilføjes Reelle ejere: Inge Bitten Bødker (offentliggjort 2020-02-18)
Den 1996-12-20 tilføjes Revisor: VEDSTED HOLDING, SKØRPING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-18 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET BØDKER ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 1992-09-17 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2049 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-09-17 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-17 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Selenevej 11, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-01 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2049 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)