Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Åkandevej 21, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-29 fjernes Direktion: Claus Lønborg Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-29 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2017 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Omlægningsperiode start: 2004-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at drive virksomhed i ind- og udland ved industri, handel, finansiering, investering og anden hermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Vedtægter: 2010-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-29 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 fjernes Direktion: Kurt Smedegaard Ottesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Direktion: Claus Lønborg Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.920.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Direktion: Kurt Smedegaard Ottesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 fjernes Direktion: Johan Schrøder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-30 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-30 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkandevej 21, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2017 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)