Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-05-06 fjernes Navne: S & B HANDEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyldenløvesgade 2, 1369 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-06 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-06 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-06 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Niels Stadager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-06 fjernes Stiftere: Richardt Olsen, Mogens Stig Endrup, Allan Elmquist Bentsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Bestyrelse: Mogens Stig Endrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Direktion: Mogens Stig Endrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 fjernes Bestyrelse: Allan Elmquist Bentsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, handel med fast ejendom for egen regning, finansiering og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-14 tilføjes Vedtægter: 1992-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldenløvesgade 2, 1369 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Bestyrelse: Allan Elmquist Bentsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Direktion: Mogens Stig Endrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Navne: S & B HANDEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Niels Stadager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Stiftere: Richardt Olsen, Mogens Stig Endrup, Allan Elmquist Bentsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)