Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Revisor | Formål | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Bibranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-19 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Kontaktoplysninger: info@kraksa.dk (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Legale ejere: Karsten Hunnerup Kabat (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Navne: KRAKSA ApS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 2013-09-30 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Reelle ejere: Karsten Hunnerup Kabat (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Stiftere: Preben Wassmann, Lisbeth Fuglevig (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2021-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2021-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-17)
Den 2021-04-16 Statstidende Dekret
Den 2021-03-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-04-17)
Den 2021-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-17)
Den 2021-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-12-22 fjernes Direktion: Karsten Hunnerup Kabat (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-07-15 tilføjes Legale ejere: Karsten Hunnerup Kabat (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2020-07-15 fjernes Legale ejere: KK 1960 IVS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 5, 2., 3520 Farum (offentliggjort 2019-08-10)
Den 2019-06-07 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-03 tilføjes Navne: KRAKSA ApS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2018-09-02 fjernes Navne: KRAKSA A/S (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-09-03 tilføjes Vedtægter: 2018-09-03 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2018-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2018-09-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-09-03 fjernes Bestyrelse: Denis Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-05 tilføjes Legale ejere: KK 1960 IVS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2017-04-05 fjernes Legale ejere: Karsten Hunnerup Kabat (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 tilføjes Reelle ejere: Karsten Hunnerup Kabat (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2017-03-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 5, 2., 3520 Farum (offentliggjort 2019-08-10)
Den 2016-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 5, 2. sal., 3520 Farum (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2016-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 5, 2. sal., 3520 Farum (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Svejsegangen 8, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-14 tilføjes Bibranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2016-09-13 fjernes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Karsten Hunnerup Kabat (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-06-30 fjernes Legale ejere: KHKR ApS (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-20 tilføjes Bestyrelse: Henrik Ulsted Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2016-06-20 fjernes Bestyrelse: Thanyalak Kabat Raksaphon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svejsegangen 8, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2015-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxevej 87, 1., 2860 Søborg (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2013-11-28 fjernes Revisor: MONETER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, primært internethandel. (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2013-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af hver af direktørerne eller af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2013-06-08 tilføjes Vedtægter: 2013-06-08 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2013-06-01 tilføjes Legale ejere: KHKR ApS (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2013-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxevej 87, 1., 2860 Søborg (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2013-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 266 b., 2400 København NV (offentliggjort 2010-12-10)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-09-30 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2010-12-13 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2010-12-13 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2010-12-12 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2010-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 266 b., 2400 København NV (offentliggjort 2010-12-10)
Den 2010-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: P.G. Ramms Alle 64, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2007-07-17)
Den 2010-12-10 tilføjes Bestyrelse: Thanyalak Kabat Raksaphon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-10 fjernes Bestyrelse: Preben Wassmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-10 tilføjes Direktion: Karsten Hunnerup Kabat (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-10 fjernes Direktion: Preben Wassmann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kraksa.dk (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2010-12-10 tilføjes Navne: KRAKSA A/S (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2010-12-09 fjernes Navne: DELIKATESSESLAGTERENS FEST DINER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Catering og diner transportable (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.G. Ramms Alle 64, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2007-07-17)
Den 2007-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 7, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2006-07-03)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-24 tilføjes Bestyrelse: Patrick Søndergaard Wassmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-24 fjernes Bestyrelse: Lisbeth Fuglevig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 7, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2006-07-03)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Parcelvej 97, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Bestyrelse: Lisbeth Fuglevig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 fjernes Bestyrelse: Leif Fuglevig Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-14 fjernes Kontaktoplysninger: ds@ds-virum.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2004-01-28 tilføjes Bestyrelse: Annie Søndergaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-28 fjernes Bestyrelse: Lisbeth Fuglevig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-19 tilføjes Bestyrelse: Leif Fuglevig Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-19 fjernes Bestyrelse: Annie Søndergaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-19 fjernes Direktion: Leif Fuglevig Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ds@ds-virum.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 1995-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-20)
Den 1995-05-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 fjernes Revisor: Erik Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-06 fjernes Direktion: Lisbeth Fuglevig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parcelvej 97, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-19 tilføjes Bestyrelse: Annie Søndergaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-11-19 tilføjes Direktion: Lisbeth Fuglevig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 1991-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-19 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 1991-11-19 tilføjes Hovedbranche: Catering og diner transportable (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-19 tilføjes Navne: DELIKATESSESLAGTERENS FEST DINER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 1991-11-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 1991-11-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-20)
Den 1991-11-19 tilføjes Revisor: Erik Jørgensen, MONETER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-19 tilføjes Stiftere: Preben Wassmann, Lisbeth Fuglevig (offentliggjort 2022-09-20)
Den 1991-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 1991-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-26)