Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Skovgård Grønkjær | 01.11.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1991 | 17.03.1992 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Kristian Østergaard | 15.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christian Fønss Grønkjær | 04.06.2014 | bestyrelse |
Torben Skovgård Grønkjær | 01.11.1991 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Grønkjær | 22.03.2005 | 04.06.2014 | bestyrelse |
Mie Grønkjær Nymann | 26.09.1996 | 22.03.2005 | bestyrelse |
Jonna Fønns Grønkjær | 01.11.1991 | 27.11.2020 | bestyrelse |
Erling Skovgård Grønkjær | 01.11.1991 | 26.09.1996 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.11.1991 | 17.03.1992 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1991 | 17.03.1992 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.11.1991 | 17.03.1992 | formand |