Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Binavne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 11, 3. 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 11, 3., 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-11-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-10-27 tilføjes Bestyrelse: Karl Kristian Bergman Jensen (formand) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-10-27 tilføjes Vedtægter: 2021-10-27 (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-09-01 tilføjes Direktion: Lena Bergman (direktør) (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-08-31 fjernes Bestyrelse: Marinus Blaabjerg Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-08-31 fjernes Direktion: Marinus Blaabjerg Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 11, 3., 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2016-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 11, 3., 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 11, 3., 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2015-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 11, 4., 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forbedre den generelle sundhedstilstand ved forskning og udvikling, produktion og handel med råvarer og færdig produkter indenfor levnedsmiddelindustrien samt den farmaceutiske industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 tilføjes Vedtægter: 2014-05-27 (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2011-12-30 fjernes Bestyrelse: Karl Kristian Bergman Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-30 fjernes Direktion: Karl Kristian Bergman Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-15 tilføjes Legale ejere: New Nordic Healthbrands AB (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2005-11-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Revisor: Jørgen Brangstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-10 tilføjes Direktion: Marinus Blaabjerg Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-10 fjernes Direktion: Carsten Niels Holm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-10 fjernes Bestyrelse: Carsten Niels Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Revisor: Jørgen Brangstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 fjernes Revisor: C L Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Bestyrelse: Carsten Niels Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-10-01 tilføjes Direktion: Carsten Niels Holm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-09-30 fjernes Bestyrelse: Claus Johannes Østergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-05-26 tilføjes Revisor: C L Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-21 fjernes Bestyrelse: Niels Wøldiche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-11-17 fjernes Direktion: Niels Wøldiche (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-11-01 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-11-02 tilføjes Navne: NEW NORDIC HEALTHCARE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-01 fjernes Navne: ADR AA051 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-01 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 11, 4., 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-09-10)
Den 1991-12-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Wøldiche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-12-01 tilføjes Binavne: LABORATOIRE ST DENNE, DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-01 tilføjes Navne: ADR AA051 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1991-12-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)