Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-08-18 fjernes Navne: QUADRANT DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 72, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Direktion: Thomas McTurk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Revisor: Eskild Herbert Schjerning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 fjernes Bestyrelse: Ian P Axelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-08 tilføjes Vedtægter: 1993-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-09 tilføjes Navne: QUADRANT DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-08 fjernes Navne: ADR AA038 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-08 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-08 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 72, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Bestyrelse: Ian P Axelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Navne: ADR AA038 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Eskild Herbert Schjerning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)