Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anette Poulsen | 25.03.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Nymann | 22.11.1991 | 25.03.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Folden Christensen | 02.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Hansen | 02.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Sendal From | 02.02.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Ove Fruensgaard | 02.02.2024 | 05.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Martin Strandmark | 11.06.2020 | 02.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
John-Ole Rasmussen | 27.03.2019 | 05.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Annette Jensen | 27.03.2019 | 02.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Frank Walther Hansen | 27.03.2019 | 11.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Michael Rene Bendtsen | 11.04.2013 | 27.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
René Cramon | 11.04.2013 | 26.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Henning Tage Jensen | 25.03.2010 | 11.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jan Folden Christensen | 22.03.2009 | 01.02.2024 | formand |
Jan Brandt Nielsen | 01.04.2005 | 27.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Erling Wurtz Andersen | 26.03.2004 | 25.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henning Thomsen | 21.03.2003 | 01.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Fjord Thomsen | 17.03.2000 | 02.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Evan Marinus Jensen | 04.04.1997 | 26.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Poul-Erik Christensen | 04.04.1997 | 17.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Erik Nymann | 22.11.1991 | 02.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Per Beck-Jensen | 22.11.1991 | 11.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
John-Ole Rasmussen | 22.11.1991 | 21.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Karl Alfred Aagaard Schmidt | 22.11.1991 | 17.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Erik Christensen | 22.11.1991 | 04.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Arne Brandt Nielsen | 22.11.1991 | 04.04.1997 | bestyrelsesmedlem |