Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Ejerskaber |
Den 2005-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bistrupvej 172, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-04 fjernes Direktion: Tove Trier Martens (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-04 fjernes Navne: MARTENS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-10-04 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 fjernes Revisor: CBN Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 fjernes Stiftere: Henrik Calum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bistrupvej 172, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Kongensgade 5, 1472 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-31 tilføjes Vedtægter: 2000-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-13 tilføjes Navne: MARTENS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-12 fjernes Navne: BOPH NR. 169 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-12 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-12 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Kongensgade 5, 1472 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-17 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-17 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-17 tilføjes Navne: BOPH NR. 169 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-17 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-17 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-17 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC, ERNST & YOUNG DENMARK P/S, CBN Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-17 tilføjes Stiftere: Henrik Calum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CHRISTOPHERSEN & MARTENS, SENIOR MANAGEMENT CONSULTANTS EØFG. (offentliggjort 2002-07-17)