Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Preem Ravn | 01.05.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Dalsgaard | 10.09.1997 | 01.05.2022 | direktør |
Lars Juel Thiis | 06.11.1991 | 10.09.1997 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Schytt | 21.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Sune Kornbeck Nielsen | 29.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Rune Johan Dyhrberg Riis | 29.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Per Preem Ravn | 29.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Søren Marxen | 29.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peter Dalsgaard | 06.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Lars Juel Thiis | 06.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Ib Valdemar Nielsen | 06.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Bo Lautrup | 06.11.1991 | bestyrelsesmedlem |