Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Navne | Binavne | ||||
Kapital | Revisor | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkegade 11, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2010-06-10)
Den 2010-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Brødregade 2, 8900 Randers C (offentliggjort 2009-07-30)
Den 2010-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, konsulentvirkosmhed, rådgivning, investering, venturevirksomhed samt udvikling og forskning samt enhver med ovennævnte beslægtet form for virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Vedtægter: 2010-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brødregade 2, 8900 Randers C (offentliggjort 2009-07-30)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brødregade 2, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-01 tilføjes Navne: WINMAN ApS (offentliggjort 2001-06-12)
Den 2001-06-01 fjernes Binavne: WINMAN ApS, VOGNMANDEN, ÅRHUS ApS, PREBEN H. WINTHER ApS, EURODEVELOPMENT ApS DENMARK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Navne: WINEX ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-17 fjernes Binavne: WINMANN ApS, CIMBRERTERMINALEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 fjernes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Binavne: TRANS - FORM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 tilføjes Navne: WINEX ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-08 fjernes Navne: VGH NR. 756 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-08 fjernes Direktion: Jørgen Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-08 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-06 tilføjes Legale ejere: Eurodevelopment Invest SL (offentliggjort 2015-11-13)
Den 1995-03-06 tilføjes Reelle ejere: Jens Christian Winther (offentliggjort 2017-10-03)
Den 1992-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Direktion: Niels Erik Westen-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brødregade 2, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-19 tilføjes Binavne: TRANS - FORM ApS, WINMANN ApS, CIMBRERTERMINALEN ApS, WINMAN ApS, VOGNMANDEN, ÅRHUS ApS, PREBEN H. WINTHER ApS, EURODEVELOPMENT ApS DENMARK, JENS WINTHER ApS, FIRST ANGELS ApS, BUSINESS ANGELS ApS DENMARK, BA SEED CAPITAL ApS, BA MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-19 tilføjes Direktion: Niels Erik Westen-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-19 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-19 tilføjes Navne: VGH NR. 756 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, P&H P/S, J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-19 tilføjes Stiftere: VGH NR. 625 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)