Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-09-06 fjernes Binavne: TOPDANMARK KAPITAL 009 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 4, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 fjernes Bestyrelse: Hans Gerner Thomassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Direktion: Birger Grubbe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 fjernes Navne: TDE.100 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-08-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Stiftere: TOPDANMARK FORSIKRING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og administrere fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller bestyrelsesformanden og næstformanden i forening eller hver for sig i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør,eller en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller en anden direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Vedtægter: 2010-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Henrik Thornval (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 fjernes Bestyrelse: Lars Thykier (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-25 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Hoffmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 fjernes Bestyrelse: Christian Sagild (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Bestyrelse: Hans Gerner Thomassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 fjernes Bestyrelse: Birger Grubbe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-06 tilføjes Bestyrelse: Christian Sagild (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-06 fjernes Bestyrelse: Jan Michael Buschardt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 351.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 tilføjes Navne: TDE.100 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-17 fjernes Navne: TOPDANMARK KAPITAL 010 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-10 tilføjes Bestyrelse: Jan Michael Buschardt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-10 tilføjes Direktion: Birger Grubbe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-10 fjernes Direktion: Poul Rise Groth Almlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-17 tilføjes Navne: TOPDANMARK KAPITAL 010 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-16 fjernes Navne: ASC NR. 010 AF 20.11.91 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-13 fjernes Direktion: Brian Rothemejer Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 4, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-20 tilføjes Binavne: TOPDANMARK KAPITAL 009 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 tilføjes Direktion: Brian Rothemejer Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-20 tilføjes Navne: ASC NR. 010 AF 20.11.91 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 tilføjes Stiftere: TOPDANMARK FORSIKRING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)