Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Witt Kempel | 12.11.1993 | 27.12.1994 | direktør |
Anders Stensig Andersen | 22.06.1993 | 12.11.1993 | direktion |
John Ross Graakjær | 01.11.1991 | 14.01.2003 | direktion |
Peter Huuse Sørensen | 01.11.1991 | 22.06.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birthe Søgaard Graakjær | 29.04.1997 | 14.01.2003 | formand |
Benny Vesterbæk Lægsgaard | 01.11.1991 | 14.01.2003 | bestyrelse |
John Ross Graakjær | 01.11.1991 | 14.01.2003 | bestyrelse |
Hans Ladekjær Jeppesen | 01.11.1991 | 29.04.1997 | bestyrelse |