Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bytoften 22-24, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 fjernes Direktion: John Selmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 fjernes Navne: OMEGNSTRYKKERIET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 fjernes Revisor: Søren Hedemand Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-12 fjernes Direktion: Bjarne Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive trykkerivirksomhed og enhver hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Vedtægter: 1989-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-03 fjernes Bestyrelse: John Michael Aasøe (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-30 tilføjes Bestyrelse: John Michael Aasøe (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bytoften 22-24, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-26 tilføjes Direktion: Bjarne Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-26 tilføjes Navne: OMEGNSTRYKKERIET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-26 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-26 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-26 tilføjes Revisor: Søren Hedemand Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)