Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kresten Dyhrberg Nielsen | 21.11.2008 | 13.11.2009 | direktion |
Finn Strier Poulsen | 28.10.1991 | 02.04.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl Christian Nielsen | 20.01.2009 | 21.01.2009 | bestyrelse |
Alma Charlotte Brøndum | 26.03.2008 | 05.01.2009 | bestyrelse |
Jan Middelboe | 26.03.2008 | 26.09.2008 | bestyrelse |
Jens Belling | 01.04.2007 | 02.01.2008 | bestyrelse |
Carl Christian Nielsen | 23.05.2005 | 05.01.2009 | bestyrelse |
Anna Breum Andersen | 30.03.2004 | 13.11.2009 | bestyrelse |
Michael Christensen | 30.03.2004 | 02.01.2009 | bestyrelse |
Egon Korsbæk | 26.03.2003 | 13.11.2009 | bestyrelse |
Vagn Hav Christensen | 11.08.1999 | 05.01.2009 | bestyrelse |
Poul Hansen | 11.08.1999 | 30.04.2004 | bestyrelse |
Aage Skov Christophersen | 28.10.1991 | 13.11.2009 | bestyrelse |
Jens Peter Mortensen | 28.10.1991 | 07.04.2008 | bestyrelse |
Jørn Østergaard Jensen | 28.10.1991 | 07.04.2008 | bestyrelse |
Keld Ingolf Agesen | 28.10.1991 | 31.03.2007 | bestyrelse |
Karlo Kjær | 28.10.1991 | 23.05.2005 | bestyrelse |
Valdemar Johannes Møller | 28.10.1991 | 30.04.2004 | bestyrelse |
Gunnar Peder Vinther Mortensen | 28.10.1991 | 26.03.2003 | bestyrelse |
Henning Windeløv Sørensen | 28.10.1991 | 26.03.2003 | bestyrelse |
Sonja Kjeldsen | 28.10.1991 | 01.04.2000 | bestyrelse |
Morten Brix | 28.10.1991 | 11.08.1999 | bestyrelse |
Niels Kristian Algreen Bønløkke | 28.10.1991 | 01.02.1996 | bestyrelse |
Anders Kristian Henriksen | 28.10.1991 | 01.02.1996 | bestyrelse |
Tage Ogstrup | 28.10.1991 | 26.04.1994 | bestyrelse |
Karlo Kjær | 28.10.1991 | 02.04.1993 | bestyrelse |
Lilly Nielsen | 28.10.1991 | 02.04.1993 | bestyrelse |
Gustav Kaspersen | 28.10.1991 | 02.04.1993 | bestyrelse |
Søren Bertel Fransen | 28.10.1991 | 02.04.1993 | bestyrelse |