Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Navne | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2023-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-04 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2021-01-01 tilføjes Navne: Ejerlejlighedsforeningen Ved Bellevue Bugt (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-12-31 fjernes Navne: E/F Bellevue Bugt (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2019-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 25, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: regnskab@valdal.com (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-19 fjernes Kontaktoplysninger: ejerforeninger@deas.dk (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2014-07-23)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2014-07-23)
Den 2014-06-30 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2014-07-23)
Den 2012-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2012-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2007-08-22)
Den 2012-09-17 tilføjes Kontaktoplysninger: ejerforeninger@deas.dk (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2014-07-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2007-08-22)
Den 2007-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 37, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-22 tilføjes Navne: E/F Bellevue Bugt (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2007-08-21 fjernes Navne: EJERFORENINGEN VED BELLEVUE BUGT (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2014-07-23)
Den 2006-12-31 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1991-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 37, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Navne: EJERFORENINGEN VED BELLEVUE BUGT (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)