Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) | 01.01.2008 | 31.05.2023 |
Uoplyst (980000) | 01.01.1991 | 31.12.2007 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
formand@skibsinspektoerforeningen.dk | 21.01.2020 | 31.05.2023 |
sif-sfs@dma.dk | 14.08.2014 | 20.01.2020 |
sif-sfs@dma.dk | 07.05.2013 | 13.08.2014 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
72196000 | 14.08.2014 | 31.05.2023 |
91376000 | 07.05.2013 | 13.08.2014 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
FORENINGEN AF SKIBSINSPEKTØRER UNDER SØFARTSSTYRELSEN | 01.01.1991 | 31.05.2023 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.