Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rannveig Moe Virik | 18.07.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Krister Lauridsen | 31.01.2008 | 18.07.2011 | direktør |
Claus Mortensen | 01.01.2005 | 31.01.2008 | direktør |
Peter Tony Nielsen | 01.07.2004 | 31.12.2004 | direktør |
Rikke Sylvest Holtz | 30.05.2001 | 14.06.2004 | adm. dir |
Thomas Nils Robert Brühl | 22.12.2000 | 30.05.2001 | direktør |
Hans-Petter Kverneland | 18.02.1999 | 22.12.2000 | direktør |
Svend Rolf Pedersen | 07.10.1991 | 18.02.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Øivind Thoresen | 23.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Paavo Johannes Torkkola | 26.08.2014 | formand |
Rannveig Moe Virik | 18.07.2011 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Ager Bruun | 26.08.2014 | 23.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anders Walther | 18.10.2012 | 26.08.2014 | formand |
Mikko Määttä | 18.10.2012 | 02.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Karl Johan Marcus Olsson | 23.02.2012 | 18.10.2012 | formand |
Jukka Tapio Vääri | 23.07.2009 | 18.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Annika Karin Elisabeth Bohm | 28.08.2008 | 23.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Per Almgren | 06.05.2008 | 23.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Krister Lauridsen | 03.01.2008 | 18.07.2011 | bestyrelsesmedlem |
Nils Bertil Jungmar | 17.07.2007 | 28.08.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jonny George Capor | 12.12.2006 | 17.07.2007 | bestyrelsesmedlem |
Mats Artur Johansson | 02.03.2006 | 12.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Petri Verneri Lehmuskoski | 01.01.2005 | 08.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Claus Mortensen | 01.01.2005 | 03.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Peter Tony Nielsen | 01.07.2004 | 31.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Sven Jonas Wålander | 09.01.2004 | 31.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Karl Peter Krister Levin | 09.04.2002 | 02.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jerker Nilson | 09.04.2002 | 09.01.2004 | formand |
Rikke Sylvest Holtz | 30.05.2001 | 14.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
Yvonne Birgitta Nordlander | 30.05.2001 | 09.04.2002 | formand |
Michael Sodenkamp | 30.05.2001 | 16.12.2001 | bestyrelsesmedlem |
Nils-Kristian Krogh | 18.02.1999 | 30.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Gert Veng-Olsen | 07.10.1991 | 30.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Alf Bærås | 07.10.1991 | 30.05.2001 | formand |
Svend Rolf Pedersen | 07.10.1991 | 18.02.1999 | bestyrelsesmedlem |
Per Rolf Pedersen | 07.10.1991 | 18.02.1999 | bestyrelsesmedlem |
Henning Wilner Oxby Hansen | 07.10.1991 | 20.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Gerda Rolfmark | 07.10.1991 | 22.12.1994 | bestyrelsesmedlem |
Annelise Rolf Pedersen | 07.10.1991 | 18.10.1993 | bestyrelsesmedlem |