Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Willaume Andersen | 13.11.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Phaff Ussing | 25.01.2000 | 13.11.2002 | direktion |
Morten Dalsgaard | 25.07.1997 | 25.01.2000 | direktion |
Jan Høffner | 18.03.1996 | 25.07.1997 | direktion |
Susanne Franklin Bech-Simonsen | 01.11.1991 | 17.03.1996 | direktion |