Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Peter Oliver Sand | 01.11.1991 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Godballe Børjesson | 01.11.1991 | 13.07.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marie Sand | 10.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Peter Oliver Sand | 01.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Lene Zahll Sand | 01.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Håkun Andreas Djurhuus | 22.09.2003 | 02.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Helene Amsinck | 15.12.1999 | 22.09.2003 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Jørn Østergaard Andersen | 01.11.1991 | 15.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Bent Müller | 01.11.1991 | 13.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
Jan Godballe Børjesson | 01.11.1991 | 13.07.1992 | bestyrelsesmedlem |