Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-10-25 fjernes Navne: DANLINE INTERNATIONAL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 40, 7400 Herning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 2/10 1995 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 fjernes Stiftere: Per Stig Thorsteinsson, Margit Gammelgaard Thorsteinsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-14 fjernes Direktion: Margit Gammelgaard Thorsteinsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Direktion: Margit Gammelgaard Thorsteinsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 fjernes Direktion: Per Stig Thorsteinsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 40, 7400 Herning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Direktion: Per Stig Thorsteinsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Navne: DANLINE INTERNATIONAL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 2/10 1995 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Stiftere: Per Stig Thorsteinsson, Margit Gammelgaard Thorsteinsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Vedtægter: 1991-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)