Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Reelle ejere | ||||
Navne | Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Børupvej 271, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Børupvej 271, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2002-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 2002- DEN GAMLE HØKER. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2017-10-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: J. G. HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Børupvej 271, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2019-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Børupvej 271, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-07-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-30 tilføjes Legale ejere: J. G. HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-30 fjernes Legale ejere: Jesper Gulmann Henriksen, Heidi Gulmann Olsen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-09-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2014-09-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2014-09-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Gulmann Henriksen, Heidi Gulmann Olsen, Jørgen Gulmann Henriksen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2002-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Gulmann Henriksen (offentliggjort 2017-09-14)
Den 1995-12-17 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Navne: J. G. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-14 fjernes Navne: ADR AA023 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive handel og produktion og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-02 tilføjes Vedtægter: 1993-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Børupvej 271, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2019-03-20)
Den 1991-11-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Navne: ADR AA023 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-30)
Den 1991-11-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, PricewaterhouseCoopers, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)