Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-05-07 fjernes Navne: DANSK PROFILMONTAGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Trianglen 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-28 fjernes Bestyrelse: Willy Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-28 fjernes Direktion: Willy Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-28 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-28 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-28 fjernes Revisor: AFS AF 18.4.1994 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-28 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-27 tilføjes Navne: DANSK PROFILMONTAGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Navne: ADR AA001 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og andet hermed beslægtet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-13 tilføjes Vedtægter: 1992-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trianglen 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Bestyrelse: Willy Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Navne: ADR AA001 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, AFS AF 18.4.1994 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)