Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Gregersen Grove | 26.02.2007 | 24.10.2008 | direktion |
Jytte Birgit Bie | 26.04.2000 | 26.02.2007 | adm. dir |
Poul Gøsta Bie | 01.11.1991 | 26.04.2000 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.11.1991 | 27.05.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bill Andersen | 26.02.2007 | 24.10.2008 | bestyrelse |
Preben Juste | 26.02.2007 | 24.10.2008 | bestyrelse |
Alex Bo Pedersen | 26.02.2007 | 24.10.2008 | bestyrelse |
Jørn Gregersen Grove | 26.02.2007 | 24.10.2008 | bestyrelse |
Verner Levin Madsen | 26.02.2007 | 24.10.2008 | bestyrelse |
Erik Fabiansson | 26.05.2003 | 26.02.2007 | bestyrelse |
Mogens Peter Madsen | 26.05.2003 | 26.02.2007 | formand |
Jytte Birgit Bie | 24.02.1997 | 26.02.2007 | bestyrelse |
Palle Juhl Holmegaard | 24.02.1997 | 26.05.2003 | bestyrelse |
Ove Jakobsen | 24.02.1997 | 26.05.2003 | formand |
Finn Harry Nielsen | 14.03.1996 | 24.02.1997 | bestyrelse |
Aage Andersen | 01.11.1991 | 24.02.1997 | bestyrelse |
Poul Gøsta Bie | 01.11.1991 | 24.02.1997 | bestyrelse |
Søren Ove Pontoppidan | 01.11.1991 | 14.03.1996 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 01.11.1991 | 27.05.1992 | bestyrelse |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.11.1991 | 27.05.1992 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 01.11.1991 | 27.05.1992 | bestyrelse |