Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Binavne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Navne | Tegningsregel | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transbjergholt 38, 9560 Hadsund (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Askholt 7, 9560 Hadsund (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-13 tilføjes Vedtægter: 2018-09-13 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-13 fjernes Binavne: DANIA ENGINEERING ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-04-01 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-06-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-06-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Askholt 7, 9560 Hadsund (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Askholt 7, 9560 Hadsund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-21 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive produktion, financiering, handel og investering (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2003-05-22 tilføjes Navne: PER ENGELGREEN PEDERSEN ApS (offentliggjort 2003-08-18)
Den 2003-05-21 fjernes Navne: DANIA ENGINEERING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-22 tilføjes Vedtægter: 2003-05-22 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 1996-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-20 tilføjes Navne: DANIA ENGINEERING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-19 fjernes Navne: TORV 1 ApS NR. 39 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-19 fjernes Direktion: Oluf Bagge Hjortlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-19 fjernes Revisor: Kristen Skjødt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Askholt 7, 9560 Hadsund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-01 tilføjes Binavne: DANIA ENGINEERING ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 1991-10-01 tilføjes Direktion: Oluf Bagge Hjortlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-01 tilføjes Legale ejere: Per Engelgreen Pedersen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 1991-10-01 tilføjes Navne: TORV 1 ApS NR. 39 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-10-01 tilføjes Reelle ejere: Per Engelgreen Pedersen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 1991-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 1991-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 1991-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Revisor: Kristen Skjødt, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Stiftere: TORV 1 ApS NR. 12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)