Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johan Ungermann Poulsen | 01.05.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stephan Schors | 01.08.2021 | 01.05.2022 | direktør |
Johan Ungermann Poulsen | 01.09.2020 | 30.04.2022 | direktør |
Keld Stenbro Ramlov | 23.11.2017 | 01.05.2022 | direktør |
Lars Juul Mikkelsen | 10.01.2016 | 06.04.2018 | direktør |
Keld Stenbro Ramlov | 01.01.1993 | 10.01.2016 | direktør |
Steen Niels Jørgensen | 01.10.1991 | 22.06.1995 | direktør |
Oluf Bagge Hjortlund | 01.10.1991 | 04.06.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Keld Stenbro Ramlov | 25.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Grimur Thor Lund | 25.04.2024 | formand |
Søren Bøtker Pedersen | 19.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Ulrik Jensen | 01.05.2022 | 25.04.2024 | næstformand |
Keld Stenbro Ramlov | 01.05.2022 | 24.04.2024 | formand |
Michael Hemicke | 19.10.2020 | 25.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Ulrik Jensen | 12.05.2020 | 30.04.2022 | formand |
Søren Brinks Larsen | 14.05.2012 | 27.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lone Duerlund | 03.06.2010 | 14.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Margit Bøgh Ramlov | 11.03.2009 | 03.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Lone Duerlund | 16.09.2008 | 11.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Torben Hvashøj Pedersen | 16.03.2006 | 16.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Andresen | 08.03.2006 | 01.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Frans Viborg Hansen | 19.01.2004 | 16.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Keld Stenbro Ramlov | 01.10.1991 | 30.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Paul Bjerring | 01.10.1991 | 12.05.2020 | formand |
Niels Dines Boysen | 01.10.1991 | 19.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Steen Niels Jørgensen | 01.10.1991 | 20.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Hans Buus | 01.10.1991 | 22.06.1995 | bestyrelsesmedlem |