Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-08-28 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET TYSKLAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 5., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-24 fjernes Stiftere: GO GOLF ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 fjernes Direktion: Hasse Brangstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Revisor: POVL GABE & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-17 fjernes Direktion: Knud Erik Juul Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Hinlehreweg 9, Lahr og forestå administrationen af K/S Hinlehreweg 9, Lahrs ejendom og øvrige investeringer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-29 tilføjes Vedtægter: 1995-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-17 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET TYSKLAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-16 fjernes Navne: JLA.90.009.ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-16 fjernes Direktion: Lone Toftgård Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 5., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Direktion: Lone Toftgård Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Navne: JLA.90.009.ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Revisor: POVL GABE & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Stiftere: GO GOLF ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)