Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
xbrl | Binavne | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Navne | Hovedbranche | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 tilføjes Legale ejere: Vissing Agro Holding ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Legale ejere: SDR. VISSING HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 tilføjes Reelle ejere: Claus Brandt Lewandowski, Thomas Simonsen (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-06-24 fjernes Reelle ejere: Claus Brandt Lewandowski (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-23 fjernes Reelle ejere: Claus Brandt Lewandowski (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsens formand eller af en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 tilføjes Vedtægter: 2024-06-13 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2023-12-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-06 tilføjes Reelle ejere: Claus Brandt Lewandowski (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-07-05 fjernes Reelle ejere: Claus Brandt Lewandowski (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-01-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-05 tilføjes Binavne: Danish Farm Concept East Europe A/S (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-29 tilføjes Vedtægter: 2021-03-29 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 5, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 5, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-02-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-30 tilføjes Bestyrelse: Thomas Simonsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-01-30 fjernes Bestyrelse: Søren Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-20 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Dige Knudsen (formand) (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-11-01 fjernes Bestyrelse: Henrik Higham Schlüter (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-31 fjernes Bestyrelse: Lars Dige Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-10 tilføjes Bestyrelse: Lars Dige Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-04-10 fjernes Bestyrelse: Orla Grøn Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-09 tilføjes Reelle ejere: Claus Brandt Lewandowski, Claus Brandt Lewandowski (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2017-06-08 fjernes Reelle ejere: Claus Brandt Lewandowski (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-16 tilføjes Bestyrelse: Søren Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-12-16 fjernes Bestyrelse: Uffe Broholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-22 tilføjes Bestyrelse: Orla Grøn Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-22 fjernes Bestyrelse: Lars Overgaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-29 tilføjes Legale ejere: SDR. VISSING HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2015-09-29 tilføjes Reelle ejere: Claus Brandt Lewandowski (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-26 tilføjes Bestyrelse: Uffe Broholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-26 fjernes Bestyrelse: Mads Morten Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion og fabrikation, bygge- og anlægsvirksomhed samt import og eksport indenfor staldinventarbranchen samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med ovennævnte formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-26 tilføjes Navne: VISSING AGRO A/S (offentliggjort 2010-12-20)
Den 2010-11-25 fjernes Navne: SDR. VISSING STALDINVENTAR AF 1993 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør, 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2010-11-26 tilføjes Vedtægter: 2010-11-26 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2008-02-27 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-22 tilføjes Bestyrelse: Mads Morten Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-22 fjernes Bestyrelse: Uffe Broholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 5, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 5, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-20 tilføjes Bestyrelse: Lars Overgaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-14 tilføjes Bestyrelse: Uffe Broholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-14 fjernes Bestyrelse: Alf Henning Ejler Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-04 tilføjes Bestyrelse: Henrik Higham Schlüter (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-04 fjernes Bestyrelse: Tove Dahl Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-04 tilføjes Direktion: Claus Brandt Lewandowski (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-04 fjernes Direktion: Alf Henning Ejler Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-04 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET LEIF MIKKELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-04-06 tilføjes Navne: SDR. VISSING STALDINVENTAR AF 1993 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-05 fjernes Navne: VICH 3170 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-05 fjernes Bestyrelse: Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-04-05 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-04-05 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 5, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-01 tilføjes Bestyrelse: Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-10-01 tilføjes Binavne: SDR. VISSING STALDINVENTAR AF 1993 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-01 tilføjes Navne: VICH 3170 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1991-10-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, REVISIONSFIRMAET LEIF MIKKELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)