Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Scott Nielsen | 01.09.1991 | 27.05.2003 | direktion |
Oluf Bagge Hjortlund | 01.09.1991 | 30.04.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Sandeløv | 03.10.2001 | 27.05.2003 | bestyrelse |
Morten Jensen | 17.04.2000 | 27.05.2003 | bestyrelse |
Niels Regner Jensen | 06.09.1999 | 03.10.2001 | bestyrelse |
Knud Skovgaard Mortensen | 01.09.1991 | 27.05.2003 | bestyrelse |
Charlotte Mosbæk Krogh | 01.09.1991 | 27.05.2003 | bestyrelse |
Kathrine Sandeløv | 01.09.1991 | 27.05.2003 | bestyrelse |
Scott Nielsen | 01.09.1991 | 03.10.2001 | bestyrelse |