Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Thorkild Vedsted | 26.08.1998 | 06.11.2000 | direktion |
Grethe Elvira Metzsch | 06.09.1991 | 26.08.1998 | direktion |
Henrik Calum | 06.09.1991 | 27.05.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Thorkild Vedsted | 26.08.1998 | 06.11.2000 | bestyrelse |
John Petrus Dan Lutzhøft Albøge | 31.12.1996 | 26.08.1998 | bestyrelse |
Vibeke Vedsted | 31.12.1996 | 26.08.1998 | bestyrelse |