Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gert Jørn Kjeldsen | 01.11.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Just Petersen | 01.11.2007 | 31.10.2017 | adm. dir |
Svend Helge Sell Sørensen | 23.04.1996 | 31.10.2007 | direktør |
Michael Anker Bohnstedt | 01.09.1994 | 06.12.1994 | adm. dir |
Hans Valentin Hansen | 01.10.1991 | 07.02.1996 | direktør |
Per Lanty Johansen | 01.10.1991 | 01.09.1994 | direktør |
Knud Rasmussen | 01.10.1991 | 20.07.1994 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1991 | 28.01.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Fonnesbek | 07.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Kirkegaard | 15.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sabina Kethelz | 15.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lene Nyeboe Mønsted | 18.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bak Rosenkjær | 18.03.2021 | suppleant |
Per Kaiser Lauritzen | 01.10.2017 | formand |
Jimmy Rosendal Brahe | 30.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Niels Fogelstrøm | 26.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Søren Kaare-Andersen | 04.04.2014 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Petersen | 21.03.2019 | 31.07.2022 | suppleant |
Nils Loholm Madsen | 29.03.2017 | 18.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bak Rosenkjær | 29.03.2017 | 17.03.2021 | suppleant |
Erik Taaning Laursen | 30.03.2015 | 21.03.2019 | suppleant |
Uffe Reinhold | 30.03.2015 | 29.03.2017 | suppleant |
Gert Jørn Kjeldsen | 04.04.2014 | 30.09.2017 | formand |
Bjørn Michael Skandshus | 28.02.2011 | 29.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Erik Taaning Laursen | 28.02.2011 | 29.03.2015 | suppleant |
Uffe Reinhold | 28.02.2011 | 29.03.2015 | suppleant |
Henning Skovlund Pedersen | 01.09.2008 | 04.11.2011 | næstformand |
Jesper Wexel | 15.03.2007 | 26.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Elisabeth Krog-Meyer | 15.03.2007 | 28.02.2011 | suppleant |
Flemming Christian Boysen Schmidt | 15.03.2007 | 29.09.2008 | suppleant |
Jesper Franck Petersen | 21.12.2006 | 15.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Rosenkilde | 21.12.2006 | 04.04.2014 | formand |
Nils Loholm Madsen | 20.11.2003 | 28.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
Frank Lindner-Lassen | 27.02.2003 | 15.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Claus Peter Matzen | 27.02.2003 | 15.03.2007 | suppleant |
Nils Loholm Madsen | 27.02.2003 | 20.11.2003 | suppleant |
Frank Lindner-Lassen | 27.02.2003 | 27.02.2003 | suppleant |
Hans Christian Olesen | 04.08.1999 | 27.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Knud Andreas Frisenborg Marker | 25.11.1996 | 21.12.2006 | formand |
Flemming Nordahl Honoré | 23.04.1996 | 21.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Svend Helge Sell Sørensen | 23.04.1996 | 21.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Erik Taaning Laursen | 07.02.1996 | 27.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
Anders Strøbeck Damgaard | 07.02.1996 | 04.08.1999 | bestyrelsesmedlem |
Ove Christoffersen | 07.02.1996 | 04.08.1999 | suppleant |
Thomas Brokkenhuus Filyo | 07.02.1996 | 30.09.1996 | suppleant |
Ebbe Sunke | 07.02.1996 | 23.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
Hans Werner Fugmann | 07.02.1996 | 23.04.1996 | formand |
Jørgen Lund Lavesen | 06.09.1995 | 07.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Hans Werner Fugmann | 01.10.1991 | 21.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bramsnæs | 01.10.1991 | 23.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
Hans Valentin Hansen | 01.10.1991 | 23.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
Knud Rasmussen | 01.10.1991 | 06.09.1995 | formand |
Jens Maaløe | 01.10.1991 | 06.12.1994 | bestyrelsesmedlem |
Gert Nielsen | 01.10.1991 | 06.12.1994 | bestyrelsesmedlem |
Poul Friis | 01.10.1991 | 06.12.1994 | formand |
Ole Bramsnæs | 01.10.1991 | 20.07.1994 | bestyrelsesmedlem |
Knud Rasmussen | 01.10.1991 | 20.07.1994 | bestyrelsesmedlem |
Keld Sengeløv | 01.10.1991 | 20.07.1994 | formand |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.10.1991 | 28.01.1993 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1991 | 28.01.1993 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.10.1991 | 28.01.1993 | formand |