Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Svedstrup Hansen | 01.10.1991 | 28.02.1995 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1991 | 25.02.1993 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Charlotte Grabow | 24.06.1994 | 28.02.1995 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Svedstrup Hansen | 01.10.1991 | 28.02.1995 | bestyrelsesmedlem |
Annette Grabow Svindt | 01.10.1991 | 28.02.1995 | bestyrelsesmedlem |
Holger Lindholt | 01.10.1991 | 24.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.10.1991 | 25.02.1993 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1991 | 25.02.1993 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.10.1991 | 25.02.1993 | formand |