Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Hjortshøj | 13.10.2006 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Duelund Thode Hjortshøj | 15.11.2002 | 29.06.2004 | adm. dir |
Connie Duelund Thode Hjortshøj | 19.09.1991 | 13.10.2006 | direktør |
Jørgen Carl Svenningsen | 19.09.1991 | 09.02.1994 | direktør |
Anders Hjortshøj | 19.09.1991 | 23.11.1992 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Carl Svenningsen | 19.09.1991 | 09.02.1994 | bestyrelsesmedlem |
Connie Duelund Thode Hjortshøj | 19.09.1991 | 09.02.1994 | bestyrelsesmedlem |
Erik Møller | 19.09.1991 | 09.02.1994 | formand |
Anders Hjortshøj | 19.09.1991 | 23.11.1992 | bestyrelsesmedlem |