Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jytte Pedersen | 01.12.2016 | 28.03.2019 | direktør |
Gert Alfred Pedersen | 01.10.1991 | 01.12.2016 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1991 | 15.02.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jytte Pedersen | 01.12.2016 | 28.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Gert Alfred Pedersen | 01.12.2016 | 28.03.2019 | formand |
Jytte Pedersen | 13.03.1999 | 30.11.2016 | formand |
Pernille Mørkeberg | 04.12.1998 | 28.03.2019 | bestyrelse |
Christian Kalle Pedersen | 26.09.1997 | 28.03.2019 | bestyrelse |
Gert Alfred Pedersen | 01.10.1991 | 30.11.2016 | bestyrelse |
Arne Valther Ingvarsen | 01.10.1991 | 19.11.1997 | formand |
Ellen Kristine Ingvarsen | 01.10.1991 | 26.09.1997 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.10.1991 | 15.02.1993 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1991 | 15.02.1993 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.10.1991 | 15.02.1993 | formand |