Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Thorsgaard Jacobsen | 28.01.2002 | 15.03.2004 | direktion |
Aldo Michael Noes Petersen | 07.05.2001 | 28.01.2002 | adm. dir |
Erik Winther | 01.11.1999 | 07.05.2001 | direktion |
Carsten Krogh | 01.01.1998 | 01.11.1999 | direktion |
Erik Winther | 26.06.1995 | 01.01.1998 | direktion |
Sebastian Zsolt Szigethy | 26.06.1995 | 26.06.1995 | direktion |
Kim Marconi | 21.12.1994 | 25.04.1995 | direktion |
Thomas Michael László Szigethy | 08.03.1994 | 11.10.1994 | direktion |
André Szabolcs Szigethy | 01.10.1991 | 21.12.1994 | direktion |
Ole Meilandt Bygholm | 01.10.1991 | 08.03.1994 | direktion |
Nikolaj Troels de Meza Skjernov | 01.10.1991 | 25.02.1994 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1991 | 05.04.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Thorsgaard Jacobsen | 28.01.2002 | 15.03.2004 | bestyrelse |
Taras Tim Bredel | 28.01.2002 | 15.03.2004 | bestyrelse |
Emil Bue Bredel | 28.01.2002 | 15.03.2004 | formand |
Bertel Eggert Jensen | 01.08.2000 | 28.01.2002 | bestyrelse |
Aldo Michael Noes Petersen | 20.09.1999 | 28.01.2002 | bestyrelse |
Karoly Laszlo Nemeth | 20.09.1999 | 28.01.2002 | formand |
Carsten Krogh | 17.08.1998 | 20.09.1999 | bestyrelse |
Henrik Nørkær Hansen | 09.01.1998 | 20.09.1999 | formand |
Erik Winther | 26.06.1995 | 01.08.2000 | bestyrelse |
Sebastian Zsolt Szigethy | 26.06.1995 | 17.08.1998 | bestyrelse |
Karoly Laszlo Nemeth | 26.06.1995 | 14.04.1997 | bestyrelse |
Aldo Michael Noes Petersen | 21.12.1994 | 14.04.1997 | bestyrelse |
Benna Ellen Svejstrup Antvorskov | 08.03.1994 | 11.10.1994 | bestyrelse |
Mark Csaba Szigethy | 01.10.1991 | 17.08.1998 | bestyrelse |
Frantz Palludan | 01.10.1991 | 29.11.1996 | bestyrelse |
André Szabolcs Szigethy | 01.10.1991 | 21.12.1994 | bestyrelse |
Thomas Michael László Szigethy | 01.10.1991 | 21.12.1994 | bestyrelse |
Sebastian Zsolt Szigethy | 01.10.1991 | 21.12.1994 | bestyrelse |
Jan Have Eriksen | 01.10.1991 | 11.10.1994 | bestyrelse |
Ole Meilandt Bygholm | 01.10.1991 | 08.03.1994 | bestyrelse |
Niels Poul Ole Svendsen Willer | 01.10.1991 | 25.02.1994 | bestyrelse |
Nikolaj Troels de Meza Skjernov | 01.10.1991 | 25.02.1994 | bestyrelse |
Mark Csaba Szigethy | 01.10.1991 | 25.02.1994 | bestyrelse |
Sebastian Zsolt Szigethy | 01.10.1991 | 25.02.1994 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.10.1991 | 05.04.1993 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1991 | 05.04.1993 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.10.1991 | 05.04.1993 | formand |