Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-08-08 fjernes Navne: BELOFISK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Frysehuskajen 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-29 fjernes Bestyrelse: Alexandre Makine (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-29 fjernes Direktion: Eydun Durhuus (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-29 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Bestyrelse: Victor Trimbitsky (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-19 tilføjes Navne: BELOFISK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-18 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1568 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-18 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-18 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-18 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med fisk og fiskeprodukter samt dertil hørende virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-19 tilføjes Vedtægter: 1992-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frysehuskajen 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1568 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)