Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Jørgen Høgsberg Kristensen | 04.10.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Maiken Gersby | 21.12.2015 | 04.10.2016 | direktør |
Bent Ole Retvig | 28.12.1998 | 08.09.2006 | direktør |
Betina Retvig | 01.10.1991 | 21.12.2015 | direktør |
Susanne Saul Stakemann | 01.10.1991 | 18.06.1993 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Margit Ella Retvig | 08.09.2006 | 20.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1991 | 18.06.1993 | bestyrelsesmedlem |