Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revisor | xbrl | Legale ejere | ||||
Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Kapital | Kapitalvaluta | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2012-03-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Molecule Holding A/S. (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2013-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: MOLECULE CONSULTANCY A/S. (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2014-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: MANNOV A/S. (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2016-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MOLECULE CONSULTANCY A/S. (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MOLECULE CONSULTANCY A/S. (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2024-06-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-29 tilføjes Legale ejere: WPP Times Square B.V (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-09-29 fjernes Legale ejere: GREY NORDIC ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-29 tilføjes Bestyrelse: Rolf Bach Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-29 fjernes Bestyrelse: Mads Aagaard Winther (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-29 tilføjes Direktion: Rolf Bach Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-29 fjernes Direktion: Mads Aagaard Winther (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-01 fjernes Legale ejere: Steffen Pierini Lüders (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Bestyrelse: Mads Aagaard Winther (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2019-05-30 fjernes Bestyrelse: Steffen Pierini Lüders (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-31 tilføjes Direktion: Mads Aagaard Winther (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2019-05-31 fjernes Direktion: Steffen Pierini Lüders (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 27, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 3, 2200 København N (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-12 fjernes Binavne: GCI MANNOV HOLDING A/S (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Legale ejere: Steffen Pierini Lüders (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2019-03-30 fjernes Legale ejere: Steffen Pierini Lüders (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2018-12-21 tilføjes Navne: Molecule Holding A/S (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-12-20 fjernes Navne: MANNOV HOLDING A/S (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-12-21 tilføjes Vedtægter: 2018-12-21 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-10-29 fjernes Bestyrelse: Mike Welsford (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 fjernes Bestyrelse: Elisabeth Marie-Angelique Pierini Lüders (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-03-29 tilføjes Legale ejere: Steffen Pierini Lüders, GREY NORDIC ApS, Molecule Holding A/S (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2012-03-23 tilføjes Bestyrelse: Johan Bo Bramstoft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-23 fjernes Bestyrelse: Carl Erik Kjærsgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-12 fjernes Bestyrelse: Christina Rindom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at varetage sine interesser som aktionær i datterselskaberne GCI Mannov København AS og GCI Mannov Malmö AB, samt at investere i ejendomme og andre virksomheder inden for kommunikation, handel og service m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-08 tilføjes Navne: MANNOV HOLDING A/S (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2009-03-07 fjernes Navne: GCI MANNOV HOLDING A/S (offentliggjort 2000-08-22)
Den 2009-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør sammen med et medlem af bestyrelsen eller af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-08 tilføjes Vedtægter: 2009-03-08 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2008-09-26 fjernes Bestyrelse: Sisse Fjelsted Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-15 tilføjes Bestyrelse: Elisabeth Marie-Angelique Pierini Lüders (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-16 fjernes Bestyrelse: Reinholdt Schultz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-07-11)
Den 2007-11-27 tilføjes Bestyrelse: Reinholdt Schultz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-27 fjernes Bestyrelse: Børge Kristian Mannov (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-14 tilføjes Bestyrelse: Sisse Fjelsted Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-01 fjernes Bestyrelse: Nico Schou Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-16 tilføjes Bestyrelse: Nico Schou Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-16 fjernes Bestyrelse: Peter Elley (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-01 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-17 fjernes Kontaktoplysninger: info@mannov.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2002-07-19 fjernes Revisor: Egill Georg Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Bestyrelse: Hans Kristen Mørch Gundesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 3, 2200 København N (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2002-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nitivej 10, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2000-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@mannov.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-07-31 tilføjes Binavne: GCI MANNOV HOLDING A/S (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2000-07-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nitivej 10, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2000-05-24)
Den 2000-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Viemosevej 62, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-07-11)
Den 2000-05-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-12-04)
Den 2000-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Navne: GCI MANNOV HOLDING A/S (offentliggjort 2000-08-22)
Den 2000-05-11 fjernes Navne: MANNOV CONSULT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-07-31)
Den 2000-05-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-12 fjernes Direktion: Bent Peter Birgens (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-11 tilføjes Bestyrelse: Peter Elley (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-12-04)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-16 fjernes Binavne: SPONSOR BROKERS ApS, MANNOV CONSULT ApS, MANNOV CONSULT ApS, DANSK PRESSE INFORMATION (DPI) ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-19 tilføjes Navne: MANNOV CONSULT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-18 fjernes Navne: MANNOV CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-18 fjernes Binavne: MANNOV CONSULT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-09 tilføjes Navne: MANNOV CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-08 fjernes Navne: MANNOV CONSULT/WORLDCOM DENMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-08 fjernes Binavne: BIRGENS, LÜDERS OG MANNOV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-30 tilføjes Bestyrelse: Bent Peter Birgens (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-01 tilføjes Bestyrelse: Steffen Pierini Lüders (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-01 tilføjes Direktion: Steffen Pierini Lüders (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-12-28 tilføjes Navne: MANNOV CONSULT/WORLDCOM DENMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-27 fjernes Navne: WORLDCOM DENMARK/MANNOV CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-26 tilføjes Navne: WORLDCOM DENMARK/MANNOV CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-25 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1586 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-25 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-25 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-25 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viemosevej 62, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-10-01 tilføjes Binavne: BIRGENS, LÜDERS OG MANNOV ApS, MANNOV CONSULT HOLDING ApS, SPONSOR BROKERS ApS, MANNOV CONSULT ApS, MANNOV CONSULT ApS, DANSK PRESSE INFORMATION (DPI) ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1586 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Egill Georg Christensen, MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)