Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-09-20 fjernes Binavne: FITNESS CLUB AARHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Taarbæk Strandvej 138, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-15 fjernes Direktion: Hans Henrik Palm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-15 fjernes Navne: HHP NR. 8 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-09-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 fjernes Stiftere: KLP 23 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive et helsecenter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Vedtægter: 2000-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 fjernes Direktion: Lea Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 fjernes Hovedbranche: Sol-, motions- og helsecentre mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-15 tilføjes Navne: HHP NR. 8 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-07-14 fjernes Navne: FORM OG FITNESS AARHUS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-01 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 tilføjes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 fjernes Revisor: JDAM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 fjernes Direktion: Bjarne Bo Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 tilføjes Revisor: JDAM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-19 tilføjes Navne: FORM OG FITNESS AARHUS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-18 fjernes Navne: KLP 15 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 fjernes Direktion: Claus Thorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taarbæk Strandvej 138, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-10 tilføjes Binavne: FITNESS CLUB AARHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-10 tilføjes Direktion: Claus Thorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-10 tilføjes Hovedbranche: Sol-, motions- og helsecentre mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-10 tilføjes Navne: KLP 15 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-10 tilføjes Stiftere: KLP 23 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)