Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Klokkeskovvej 15, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-02 fjernes Direktion: Steffen Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Hovedbranche: Bagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-02 fjernes Navne: CENTERBAGERIET ApS (STAVTRUP) (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-02 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-14 fjernes Revisor: Henning Christian Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-06 tilføjes Navne: CENTERBAGERIET ApS (STAVTRUP) (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-05 fjernes Navne: STAUTRUP CENTERBAGERI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-05 fjernes Direktion: Preben Martin Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-05 fjernes Revisor: PKL 94 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-06 tilføjes Vedtægter: 1993-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-16 tilføjes Navne: STAUTRUP CENTERBAGERI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-15 fjernes Navne: ADR NR. 2083 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-15 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-15 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkeskovvej 15, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-02 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-02 tilføjes Hovedbranche: Bagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-02 tilføjes Navne: ADR NR. 2083 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-10-02 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-02 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-02 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, PKL 94 ApS, Henning Christian Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-02 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)